Informazioni su Walter Hurschler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Hurschler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Hurschler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005557477, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Genossenschaft Höhenwanderungen Engelberg-Engstlenalp-Melchsee-Frutt-Hasliberg (Genossenschaft HöWa), in Kerns, CHE-102.341.903, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz, Hans, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Ettlin, Ruedi, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi, Peter, von Stans, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rychen, Hans, von Wilderswil, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Linus, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Darms, Gian, von Ilanz/Glion, in Stans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hurschler, Walter, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Rudolf, von Kerns, in Kerns, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1497713, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Hurschler Transport AG, in Engelberg, CHE-114.326.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 12, Publ. 4507144).
Domizil neu:
Oberbergstrasse 92, 6390 Engelberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurschler, Ruth, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurschler, Daniel, von Engelberg, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hurschler, Walter, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4507144, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Hurschler Transport AG, in Engelberg, CH-140.3.003.220-6, Schwandstrasse 8, 6390 Engelberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.05.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Transporte von Waren aller Art, Reparaturleistungen sowie den Handel mit Baumaterialien, Brennholz und anderen Brennstoffen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachenlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.05.2008 das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Walter Hurschler Transporte, in Engelberg (CH-140.1.001.760-9) inkl. das Grundstück Nr. 2282, GB Engelberg, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 1'597'655.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 199'465.35, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'198'189.94 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hurschler, Walter, von Engelberg, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hurschler, Ruth, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hurschler, Daniel, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.