Informazioni su Baseli Huonder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Baseli Huonder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4823376, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Centrala da latg Sedrun/Mustér, bisher in Tujetsch, CH-350.5.000.106-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2004, S. 8, Publ. 2359518).
Statutenänderung:
14.11.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Associaziun de latgiras Trun e contuorn, in Trun (CH-350.5.000.053-8), gemäss Fusionsvertrag vom 31.10.2008 und Bilanz per 30.09.2008. Aktiven von CHF 36'219 und Fremdkapital von CHF 0 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Associaziun cascharia Mustér.
Sitz neu:
Disentis/Mustér.
Domizil neu:
c/o Patric Cabernard, Via Peisel 2, 7186 Segnas.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch durch Selbstbetrieb der Käserei und/oder durch den Verkauf der Milch an einen Milchkäufer, die bestmögliche Bewirtschaftung alle Genossenschaft eigenen Immobilien, die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen, die Förderung der Qualitätsproduktion der Milch, und verschafft dadurch ihren Mitgliedern einen direkten materiellen Vorteil;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Bei der Statutenänderung vom 14.11.2008 wurde die Bestimmung über die persönliche Haftung aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Für Verbindlichkeiten haftet in erster Linie das Genossenschaftsvermögen. Reicht dieses nicht aus, so haften die Mitglieder bis zum Betrag von CHF 2'000 je Mitglied.].
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Genosschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 06.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huonder, Baseli, von Disentis/Mustér und Tujetsch, in Sedrun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tenner, Florentin, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berther, Baseli, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tuor, Carli, von Sumvitg, in Rabius (Sumvitg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cabernard, Patric, von Breil/Brigels, in Segnas (Disentis/Mustér), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Centrala da latg Sedrun, in Tujetsch, Genossenschaft (SHAB Nr.212 vom 1.11.1994 S.5981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huonder, Tumasch Aluis, von Disentis/Mustér, in Sedrun Gde. Tujetsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huonder, Baseli, von Disentis/Mustér und Tujetsch, in Sedrun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.