Informazioni su Alexander Hunzinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Hunzinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006096923, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SUSI Partners AG, in Zug, CHE-115.012.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2024, Publ. 1006078241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braakenburg, Richard Egbert-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunzinger, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüönd, Adrian, von Sattel, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simonis, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005025165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Efficiency Solutions AG, in Zürich, CHE-183.167.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874156).
Firma neu:
Efficiency Solutions AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Efficiency Solutions SA en liquidation) (Efficiency Solutions Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Tobias, von Basel, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hunzinger, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottinelli, Florine, von Novazzano, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004874156, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Efficiency Solutions AG, in Zürich, CHE-183.167.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, S.0, Publ. 2308849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Troschke, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Tobias, von Basel, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunzinger, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.