Informazioni su Walter Hunziker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Hunziker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3284037, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OIL! Tankstellen AG, in Rüti ZH, CHE-105.852.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle;
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attinger, Martin, von Dübendorf, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7131742, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Aerzen (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.005.745-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jahn, Vito, von Zofingen, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5287530, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Benol Reinle AG, in Rüti ZH, CH-020.3.901.861-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 18, Publ. 3123196).
Firma neu:
Benol Reinle AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.09.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grambow, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brandenstein, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stampfli, Beatrix, von Derendingen, in Russikon, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].