Informazioni su René Hunziker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Hunziker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7125652, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Vorsorgestiftung der Ziegler-Gruppe, in Liestal, CH-280.7.916.532-4, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 7, Publ. 5355574).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Beat, von Muttenz, in Tenniken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, René, von Schmiedrued, in Vordemwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Jürg, von Waldkirch und Liestal, in Eich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Ernst, von Schmiedrued, in Egliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Sandra, von Liestal, in Zunzgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Markus, von Waldkirch und Liestal, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blapp, Peter, von Tenniken, in Ormalingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4312804, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BVG-Stiftung der Firma Ziegler AG, in Liestal, CH-280.7.916.532-4, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2007, S. 4, Publ. 4235834).
Urkundenänderung:
22.01.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Personalfürsorgestiftung der Ziegler AG', in Liestal (CH-280.7.911.846-7), gemäss Fusionsvertrag vom 25.04.2006, Bilanz per 31.12.2005 und Verfügung der Aufsichtsbehörde der übertragenden Vorsorgeeinrichtung vom 30.11.2006. Aktiven von CHF 18'442'343.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'375'600.55 gehen auf die übernehmende Vorsorgeeinrichtung über.
Name neu:
Vorsorgestiftung der Ziegler-Gruppe.
Organisation neu:
Stiftungsrat von mindestens 4 Mitgliedern, Revisionsstelle und Experte gemäss BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, René, von Schmiedrued, in Vordemwald, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soller, Heinrich, von Egnach, in Meisterschwanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Walter, von Zofingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.