Informazioni su Marc Hunziker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marc Hunziker
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Hunziker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3673415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life, in Zürich, CHE-109.744.490, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Capitani, Johann, von Stäfa, in Adliswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer Moledo, Ursula, von Lancy, in Bernex, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Philipona, Alain, von Marsens, in Crésuz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Martin, von Zürich, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Capitani, Oliver, von Stäfa, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grisenti, Claudio, von Elgg, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein-Mrabet, Ivy, von Buch am Irchel, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Marc, von Zürich, in Regensdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1236957, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milgray Distribution GmbH, in Regensdorf, CHE-108.404.755, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 22, Publ. 5865884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Hans-Peter, von Eggiwil, in Fislisbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Marc, von Regensdorf, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adlikon, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1231673, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MYCO AG, in Regensdorf, CHE-102.103.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048230).
Statutenänderung:
03.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Hans Peter, von Eggiwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Marc, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].