Informazioni su Kurt Hunsperger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Hunsperger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6191626, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MERSEN Schweiz AG, à Berne, CH-035.3.002.680-5, société anonyme (No. FOSC 33 du 16.02.2011, p. 4, Publ. 6035360).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hunsperger, Kurt, de Wynigen, à Ostermundigen, administrateur-délégué, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Themelin, Luc, ressortissant français, à Genevillers (FR), administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux];
Maurer, Lorenz, de Walperswil, à Kerzers, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite avec signature collective à deux];
Requeta Rull-Herold, Claudia, de Chur, à Ostermundigen, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6116778, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Société anonyme Le Carbone à Berne, in Bern, CH-035.7.016.384-6, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 5, Publ. 5314432).
Name neu:
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Société anonyme Le Carbone à Berne en liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.02.2011 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusler, Felix, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunsperger, Kurt, von Wynigen, in Ostermundigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kistler, Bernard, von Reichenburg, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5651560, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Le Carbone AG, à Berne, CH-035.3.002.680-5, société anonyme (No. FOSC 145 du 30.07.2007, p. 3, Publ. 4046326).
Modification des statuts:
21.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
MERSEN Schweiz AG.
Nouvelle traduction de la raison:
(MERSEN Suisse SA).
Nouveau but:
La société a pour but la fabrication, la transformation, l'utilisation, la vente, l'importation et l'exportation - de produits, objets ou appareils à base de carbone associé ou non à d'autres matériaux, - de poudres métalliques, d'objets obtenus à partir de ces poudres, d'alliages spéciaux et d'objets obtenus à partir de ces alliages, - de produits électromécaniques et électroniques, - de tous produits industriels notamment métallurgiques, mécaniques en matières plastiques et en élastomère, - de tous autres produits, objets ou appareils pouvant avoir des connexions avec les précédents: soit par l'utilisation de ceux-ci dans leur constitution, soit par le développement de recherches, soit par les procédés de fabrication, les applications industrielles ou les réseaux de commercialisation. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou constituer des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 500.00. [précédemment: 100 Namenaktien zu CHF 500.00].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.
Inscription ou modification de personne(s):
Themelin, Luc, ressortissant français, à Genevillers (FR), président, avec signature collective à deux;
Hunsperger, Kurt, de Wynigen, à Ostermundigen, administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Heusler, Felix, de Basel, à Basel, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Maurer, Lorenz, de Walperswil, à Kerzers, avec signature collective à deux;
Deloitte AG, à Zürich, organe de révision. Les inscriptions au registre du commerce (y compris les indications personnelles, la fonction et le mode de signature de Luc Themelin, Kurt Hunsperger, Felix Heusler, Lorenz Maurer et de Deloitte AG) ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.