Informazioni su Rolf E. Hummel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf E. Hummel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4425199, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marthe und Paul Ringgenberg-Stiftung, in Muri bei Bern, CHE-140.104.623, c/o Paul Ringgenberg, Unterer Wehrliweg 5A, 3074 Muri b. Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
13.08.2018.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung von nationalen und internationalen Projekten zur Betreuung, Ausbildung und Bildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Einschränkung betreffend Herkunft und Religionszugehörigkeit. Die Stiftung fördert die Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor, während und nach der Ausbildung/Berufsausbildung. Die Stiftung kann zur Förderung des obigen Stiftungszweckes Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten sowie Schulungs-, Beherbergungs- und Versorgungsbetriebe erstellen, kaufen, oder sich daran beteiligen. Die Stiftung kann in den Grenzen des vorstehenden Stiftungszweckes Entwicklungs- und Bildungsprojekte fördern, Spenden und Stipendien ausrichten, Unterstützungsbeiträge an bestehende Schulen und Betriebe, die Ausbildungen im Sinne des Stiftungszweckes ermöglichen, ausrichten. Die Stiftung hat einen gemeinnützigen Charakter, strebt keinen Gewinn an und verfolgt keinen Erwerbszweck. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Ringgenberg, Paul, von Ringgenberg (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hummel, Rolf, von Zollikofen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Bruno, von Wiler (Lötschen), in Naters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler Revisionen AG (CHE-103.627.377), in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1429877, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'092 vom 19.03.2014Hummel Lederwaren AG, in Bern, CHE-105.942.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1411911).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hummel, Rolf E., von Zollikofen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht: in Münsingen]. .
Numero di pubblicazione: 7117066, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hummel Lederwaren AG, in Bern, CH-035.3.012.271-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, Publ. 6624812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hummel, David T., von Zollikofen, in Kehrsatz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hummel, Chantal, von Zollikofen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hummel, Rolf E., von Zollikofen, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].