Informazioni su Urs Hulliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Hulliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006133393, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
idtank gmbh, in Deitingen, CHE-282.790.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser Hulliger, Agatha, von Messen, in Deitingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hulliger, Felix, von Heimiswil, in Deitingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luterbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hulliger, Lukas, von Heimiswil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Deitingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hulliger, Urs, von Heimiswil, in Deitingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004963381, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
idtank gmbh, in Deitingen, CHE-282.790.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, S.0, Publ. 1658575).
Statutenänderung:
18.08.2020.
Zweck neu:
Engineering und Herstellung von Produkten in den Bereichen Holzbau, Maschinenbau und Innenausbau. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, ferner Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hulliger, Urs, von Heimiswil, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Moser Hulliger, Agatha, von Messen, in Deitingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hulliger, Felix, von Heimiswil, in Luterbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hulliger, Moritz, von Heimiswil, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hulliker, Lukas, von Heimiswil, in Deitingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004640748, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Jura Medical GmbH, in Deitingen, CHE-361.153.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034941).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hulliger, Urs, von Heimiswil, in Deitingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Hugo, von Lützelflüh, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].