Informazioni su Christian Hug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Hug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005014971, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal (VMFM), in Full-Reuenthal, CHE-102.695.175, Verein (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Christian, von Affeltrangen, in Stocken-Höfen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Theodor, von Erlinsbach SO, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoop, Daniel Eugen, von Rapperswil-Jona, in St. Gallenkappel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Karl, von Reinach AG, in Berikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Rolf, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Adrian Martin, von Affeltrangen, in Berlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1707637, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal (VMFM), in Full-Reuenthal, CHE-102.695.175, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, Publ. 6389820). [Gemeindefusion vom 01.01.201].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Christian, von Affeltrangen, in Stocken-Höfen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Höfen].
Numero di pubblicazione: 6328578, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal (VMFM), in Full-Reuenthal, CH-400.6.008.272-5, Verein (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 2, Publ. 5224716).
Statutenänderung:
15.03.2008.
Domizil neu:
General Guisan-Strasse 1, 5324 Full-Reuenthal.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von 5 - 13 Mitglieder und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marques, Willy, von Portein, in Rümikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henke, Hans-Beat, von Liestal, in Pfeffingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Titus, von Zeihen, in Brunegg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Urs, von Holziken, in Muhen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Christian, von Affeltrangen, in Höfen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Theodor, von Erlinsbach SO, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürrer, René, von Horgen, in Würenlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.