Informazioni su Christian Hufschmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Hufschmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1950783, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Litrag & Partner AG, in Wohlen AG, CHE-116.315.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, Publ. 1803183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hufschmid, Christian, von Niederwil AG, in Niederwil AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1803183, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Litrag & Partner AG, in Wohlen AG, CHE-116.315.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1333887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Heinz, von Menzingen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hundt, Stephanie, von Villmergen, in Hersberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stenz, Sonja, von Künten und Boswil, in Niederwil AG, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Griesel, André, von Zürich, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hufschmid, Christian, von Niederwil AG, in Niederwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1264259, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hufschmid Grüngutverwertung GmbH, in Niederwil AG, CHE-109.095.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 2, Publ. 5520194).
Statutenänderung:
20.12.2013.
Zweck neu:
Organisierte Abfuhr, Übernahme, Verwertung, Ausbringung und Veredelung sämtlicher organischer Abfälle von Staatsbetrieben, Gärtnereien, Gartenbaubetrieben, Firmen und Unternehmen, Gemeinden und Private, sowie Handel mit waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage / Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der nicht eingetragenen Einzelunternehmen 'Hufschmid Grüngutverwertung', in Niederwil AG, gemäss Vertrag vom 19.06.2001, Aktiven von CHF 404'839.74 und Passiven von CHF 61'091.65, zum Preis von CHF 343'748.09, gemäss Bilanz per 31.12.2000, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 323'748.09 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hufschmid, Guido, von Niederwil AG, in Niederwil AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Hufschmid, Christian, von Niederwil AG, in Niederwil AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hufschmid, Andreas, von Niederwil AG, in Stetten AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hufschmid, Brigitte, von Wohlen AG und Niederwil AG, in Niederwil AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].