Informazioni su Dirtje Hüttmann Furth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dirtje Hüttmann Furth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005980192, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Studio Swiss Design AG, in Rheinfelden, CHE-295.582.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Reto, von Grabs, in Münchwilen (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hüttmann Furth, Dirtje, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005741970, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Studio Swiss Design AG, in Rheinfelden, CHE-295.582.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721924).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüttmann Furth, Dirtje, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5512686, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Frey Communications SA, in Zürich, CH-020.3.032.100-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 20, Publ. 4371488).
Statutenänderung:
28.01.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 09.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüttmann Furth, Dirtje, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhlow & Partner Wirtschaftsberatung und -prüfung GmbH, in Winterthur (CH-020.4.020.749-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dr. Daniel, von Aristau, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich].