Informazioni su Daniel Hürlimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hürlimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004993366, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
City-Reisebüro Zug AG, in Zug, CHE-101.387.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311045).
Statutenänderung:
23.09.2020.
Firma neu:
City-Reisebüro Unterägeri AG.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Resti 2, 6314 Unterägeri.
Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Marcel, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Hausheer, Thomas, von Zürich, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Fabian, von Luzern, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Daniel, von Walchwil, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Karin, von Sins, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Patrick, von Unterägeri, in Unterägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Eric Pascal, von Thalheim (AG), in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1988087, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Meldungs Nr. 1'978'995, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 1'600 vom 04.02.2015City-Reisebüro Zug AG, in Zug, CHE-101.387.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1978995).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Daniel, von Walchwil, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .
Numero di pubblicazione: 1978995, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
City-Reisebüro Zug AG, in Zug, CHE-101.387.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Walter, von Kriens, in Hünenberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beravisa AG (CHE-110.242.539), in Steinhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMO Revision AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Kaufmann, Karin, von Sins, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
Bucher, Fabian, von Luzern, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Daniel, von Walchwil, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.