Informazioni su Werner Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Huber
Ultimi comunicati FUSC: Werner Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005307050, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissdatacare GmbH, in Zürich, CHE-398.143.363, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, S.0, Publ. 1401887).
Statutenänderung:
23.09.2021.
Firma neu:
Acetrade Systems GmbH.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Neugutstrasse 15, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Matthias Peter Niklaus, von Zürich, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004711554, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AceTune AG, in Wallisellen, CHE-109.267.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S.23, Publ. 5988274).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Roland, von Kerns, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Markus, von Bettwil, in Oberrüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Adolf, von Zürich, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004707818, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AceTrade GmbH, in Freienbach, CHE-110.490.333, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S.14, Publ. 5992718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bucher, Roland, von Sargans, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Adolf, von Zürich, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Huber, Adolf (1963), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wyss, Markus Josef , von Bettwil, in Oberrüti, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00.