Informazioni su Michael Christian Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Christian Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2714931, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
boutiq AG, in Erlenbach ZH, CHE-112.756.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820215).
Statutenänderung:
03.03.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Köchlistrasse 2, 8004 Zürich. Gemäss Erklärung vom 03.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Philipp Mark, von Altstätten, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.958.063), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Michael Christian, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1302561, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
boutiq AG, in Erlenbach ZH, CHE-112.756.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7107020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harms, Sebastian Meene, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Michael Christian, von Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
NOVISA Steuerberatung GmbH (CHE-106.729.471)[ ], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0)].
Numero di pubblicazione: 7107020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
boutiq AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.029.555-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lal, Puneet Mohan, von Baden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Michael Christian, von Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zünd, Philipp Mark, von Altstätten, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].