Informazioni su Marc Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005689286, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DataJoe GmbH, in Sins, CHE-263.313.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donauer, Patrick, von Küssnacht (SZ), in Mühlau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Ivan, von Sins, in Sins, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Marc, von Mettauertal, in Auw, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Moceri, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Widen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouvard, Yves, von Kloten, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005618508, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Incite GmbH, in Sins, CHE-113.015.431, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224975).
Firma neu:
Incite GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Kellengasse 19, 5643 Sins. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Marc, von Mettauertal, in Auw, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005342509, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DataJoe GmbH, in Sins, CHE-263.313.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005302168).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Ivan, von Sins, in Sins, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Marc, von Mettauertal, in Auw, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moceri, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Widen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].