Informazioni su Kurt Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2935295, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FM Acoustics Ltd, in Egg, CHE-100.020.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 24, Publ. 5733700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Kurt, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dorian, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6654218, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Integra Assets AG, in Herrliberg, CH-020.3.037.405-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, S. 0, Publ. 6471780).
Statutenänderung:
28.02.2012.
Firma neu:
M & D Huber Herrliberg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Heidi, von Zürich und Ebnat-Kappel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Kurt, von Zürich und Ebnat-Kappel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Manuel Kaspar, von Zürich, in Phuket (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6471780, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Integra Assets AG, in Herrliberg, CH-020.3.037.405-7, c/o Dorian Huber, Rigiweg 49, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesem dienlich sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.12.2011 die Liegenschaft Langackerstrasse 135, 8704 Herrliberg, Grundbuch-Blatt 3798, Kat.Nr. 6112, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'230'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huber, Dorian, von Zürich und Ebnat-Kappel, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Heidi, von Zürich und Ebnat-Kappel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Kurt, von Zürich und Ebnat-Kappel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.