Informazioni su Frank Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5722536, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.000.820-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2004, S. 16, Publ. 2405840). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hongsavanh, Yannick, französischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Hongsavanh-Huber, Pia, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Huber, Gerhard, von Mägenwil, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2405840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.000.820-0, Konzipierung, Fertigung sowie Vertrieb von technischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1996, S. 414).
Domizil neu:
Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Thalwil].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, Konzipierung, Fertigung sowie Vertrieb von technischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.165 vom 28.8.1995 S.4793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.8000 (bisher: in Wädenswil).