Informazioni su Chen Ying Huang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chen Ying Huang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004648924, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Altendorf, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538088).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swisslake AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Köhler, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LHA Anlageverwaltungsgesellschaft mbH (HR 68256), in Pullach (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 149 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porr, Oliver Jörn Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004538088, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Altendorf, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524693).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LHA Anlageverwaltungsgesellschaft mbH (HR 68256), in Pullach (DE), Gesellschafterin, mit 149 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Swisslake AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porr, Oliver Jörn Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2556661, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Freienbach, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 14, Publ. 5282048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhler, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hurden];
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)];
CEHA Investment AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: CEHA Investment AG (CH-130.0.007.199-9), , in Pfäffikon SZ].