Informazioni su Viviane Laurence Hoyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viviane Laurence Hoyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004963920, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786093).
Name neu:
Diakonie Nidelbad in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3943567, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diakonie Nidelbad benvenuto AG, in Rüschlikon, CHE-407.739.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Konrad, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toth, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3053279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957055).
Statutenänderung:
07.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toth-Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].