Informazioni su Thomas Hossle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Hossle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005674428, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Die Immobilien AG in Liq., in Schafisheim, CHE-457.290.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942880). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossle, Thomas, von Herznach-Ueken, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: von Ueken].
Numero di pubblicazione: 4149013, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Die Immobilien AG, in Schafisheim, CHE-457.290.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849673).
Firma neu:
Die Immobilien AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossle, Thomas, von Ueken, in Schafisheim, Liquidator, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3849673, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Die Immobilien AG, in Staufen, CHE-457.290.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799699).
Statutenänderung:
17.10.2017.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Erlenweg 5, 5503 Schafisheim.
Zweck neu:
An- und Verkauf, Erstellung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften, Finanzierungen und Beteiligungen an Liegenschaften sowie Führung von medizinischen Gesundheitspraxen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente, andere immaterielle Werte und Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Reto, von Beinwil am See, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossle, Thomas, von Ueken, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.