Informazioni su Michael Alexander Hoser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Alexander Hoser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005320797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Capital Anlagestiftung l, in Zürich, CHE-186.316.012, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999374).
Urkundenänderung:
29.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoser, Michael, von Stammheim, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, François Marco, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Iseli, Reto J., von Lützelflüh, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005310406, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SUSI Partners AG, in Zug, CHE-115.012.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005266044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Roman Martin, von Strengelbach, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feito Fernandez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoser, Michael Alexander, von Stammheim, in Bülach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004999374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Capital Anlagestiftung l, in Zürich, CHE-186.316.012, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyser, Meinrad, von Kappel SO, in Galgenen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Reto Jürg, von Lützelflüh, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Thomas, von Reiden, in Seengen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Remo, von Sigriswil, in Sigriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoser, Michael, von Stammheim, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.