Informazioni su Martin Horath
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Horath
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2135499, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mosimann Immobilien Treuhand AG, in Wil SG, CHE-106.130.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, Publ. 6210976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Karl, von Signau, in Grub SG (Eggersriet), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Horath, Martin, von Unteriberg, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Rolf, von Signau, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in , Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mosimann, Marcel, von Signau, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1534375, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
proEvo Aktiengesellschaft für entwicklungsfördernde Dienste, in Wil SG, CHE-106.450.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, Publ. 6215670).
Statutenänderung:
15.05.2014.
Firma neu:
proEvo Vorsorge AG.
Sitz neu:
Wildhaus-Alt St. Johann.
Domizil neu:
Befang 2301, 9658 Wildhaus.
Zweck neu:
Erbringen von fürsorglichen Leistungen im Alter, therapeutischer und administrativer Art, inkl. Testamentsberatung und Willensvollstreckungen, Beratung und Unterstützung von Menschen in deren Entwicklungs- und Leistungsprozessen, Vermitteln von Dienstleistern sowie Aufbau von Netzwerken mit dem Ziel sowie das Gedankengut der Bewusstseinserweiterung zu unterstützen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.. [Gelöscht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Horath, Martin, von Unteriberg, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Allmann, Andrea, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6215670, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
proEvo Aktiengesellschaft für entwicklungsfördernde Dienste, in Wil SG, CH-440.3.002.503-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 13, Publ. 5032320). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horath, Martin, von Unteriberg, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wildhaus].