Informazioni su Prof. Dr. Jürgen Holm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Jürgen Holm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006135570, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Holm Media GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-103.418.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004858153).
Statutenänderung:
23.08.2024.
Firma neu:
Fortuna Lux GmbH.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
bei Anna-Lena Schwedt, Gallusstrasse 60, 4600 Olten.
Zweck neu:
Betrieb eines Fotostudios, Produktion von Fotos, Videos, Literatur, Kunst und Musik, Erbringung von künstlerischen Arbeiten und Dienstleistungen in und mit Medien aller Art, Entwicklung von strategischen Marketingkonzepten sowie Planung, Gestaltung und Ausführung von konkreten Massnahmen der Verkaufsförderung, insbesondere mit grafischen Mitteln und solchen der visuellen Kommunikation und des digitalen Publishings, Erbringung von Beratungs- und heilpraktischen Dienstleistungen im Bereich der systemischen Beratung und ganzheitlicher Gesundheitskonzepte, insbesondere der Kräuterpädagogik, Herstellung von und Handel mit Kräuterprodukten und Waren aller Art sowie Organisation von Events. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, sowie überhaupt alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holm, Dr. Jürgen, von Trimbach, in Starrkirch-Wil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwedt, Anna-Lena, von Trimbach, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00 [bisher: Holm, Anna-Lena, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004953691, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Brüggli, in Dulliken, CHE-108.007.153, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3937451).
Statutenänderung:
06.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Gerda, von Küsnacht (ZH), in Olten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holm, Jürgen, von Trimbach, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004858153, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
D.Code GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-103.418.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, S.0, Publ. 6712956).
Statutenänderung:
25.02.2020.
Firma neu:
Holm Media GmbH.
Zweck neu:
Betrieb eines Fotostudios, Produktion von Videos und Musik, Organisation von Musikevents, Entwicklung und Vertrieb von EDV-Produktionen aller Art, insbesondere Entwicklung von EDV-Programmen für den medizinischen Sektor. Kann Verfahrens- und Schutzrechte erwerben und verwerten sowie Beratungs- und Servicearbeiten erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich mit Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holm, Anna-Lena, von Trimbach, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00;
Holm, Dr. Jürgen, von Trimbach, in Starrkirch-Wil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00].