Informazioni su Ursula Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1212705, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LMK Lehrmittel GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.028.749-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 37, Publ. 5403886).
Statutenänderung:
15.11.2013.
Stammkapital neu:
CHF 156'000.00 [bisher: CHF 132'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Hansruedi, von Zürich, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Werz, Albert, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Peter, von Malters, in Mettmenstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Solèr, Marcel, von Lumnezia, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Lüthi, Felix, von Lauperswil, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Gabele, Heiner, von Bubikon, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Graf, Andreas, von St. Gallen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Köppen, Enno, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5403886, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LMK Lehrmittel GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.028.749-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 20, Publ. 5252874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Açil, Semih, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Vital, von Breil/Brigels, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Speicher];
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Meier, André, von Seengen, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Schenk, Silvian, von Uerkheim, in Windisch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Küttigen];
Deola, Beat, von Schlossrued, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agustoni Partner AG, in W i n t e r t h u r, Projektierung, Bauplanung, Bauausführung, Bauberatung und Bauleitung im Hochbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.1996, S. 7491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agustoni, Renate, von Winterthur, in Hagenbuch, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Martin, von Homberg, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Meier, Bucher & Partner AG Steuerberatung, Unternehmensberatung, Revision, in Zürich].