Informazioni su Rolf Jean Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Jean Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005744788, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967690).
Statutenänderung:
18.01.2023.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Kirchdorf BE, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krähenbühl, Andreas, von Zäziwil, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005011568, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Manuel Stauffer, in Belp, CHE-249.960.988, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf Jean, von Worb, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Michael, von Thurnen, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004967690, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Sportanlage Sagibach, in Wichtrach, CHE-104.191.684, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Rudolf, von Oberdiessbach, in Wichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Raphael, von Ostermundigen, in Worb, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rytz, Jürg, von Rüti bei Büren, in Oberwichtrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf, von Worb, in Münsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubach, Daniel, von Schwarzenburg, in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jakob, Peter, von Langnau im Emmental, in Heimberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Beat, von Arni (BE), in Münsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Beat, von Affoltern im Emmental, in Wichtrach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Waber, Heinz, von Horrenbach-Buchen, in Uebeschi, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Daniel, von Belp, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.