Informazioni su Heinz Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005366736, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft 'Kellertheater Katakömbli', in Bern, CHE-101.565.044, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527482).
Firma neu:
Genossenschaft 'Kellertheater Katakömbli' in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Heinz, von Oberburg, in Montet (Broye) (Les Montets), Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prüter, Fabienne, von Bolligen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1453797, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft 'Kellertheater Katakömbli', in Bern, CHE-101.565.044, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 5, Publ. 5611034).
Statutenänderung:
02.09.2013.
Domizil neu:
c/o Ulrich H. Kästli , Wildermettweg 10, 3006 Bern .
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt nicht gewinnorientierter Betrieb des Kellertheaters an der Kramgasse 25, in Bern;
Organisation und Durchführung bzw. Ermöglichung von seriösen Darbietungen vor allem der Kleinkunstszene;
Schaffung und Erhaltung eines Katakömbli-spezifischen Images innehalb der Theaterszene und Publikums.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 100.-- und 500.-- .
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen].[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich.. Gemäss Erklärung vom 20.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Werner, von Röthenbach im Emmental, in Lanzenhäusern (Wahlern), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Peter, von Vechigen, in Biglen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Kilian, von St. Ursen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mumenthaler, Daniel, von Murgenthal, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Heinz, von Oberburg, in Les Montets, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Walther-Hofer, Ursula, von Oberburg, in Boll (Vechigen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, Dominik Jakob, von Hindelbank, in Sigriswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler Hugi, Davina, von Arni BE, in Thörishaus (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4768108, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RAILTOUR (SUISSE) SA, in Zollikofen, CH-035.3.000.587-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 3, Publ. 3861690). [Neue] Weitere Adresse: Place Cornavin 3, 1201 Genf. [Neue] Weitere Adresse: Neugasse 10, 8005 Zürich. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: rue du Simplon 25, 1001 Lausanne].[gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Löwenstrasse 66, 8023 Zürich].[gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: pl. de Cornavin 7, 1201 Genf].[gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Heinz, von Oberburg, in Aumont, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luciano, Alberghina, von Italien, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Simeon, Benjamin, von Lantsch/Lenz, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien;
Michel, Elisabeth genannt Lisa, von Roggwil BE und Brienz BE, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rotzetter, Liliane, von Tentlingen und Fribourg, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luna, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leser, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.