Informazioni su Daniel Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Hofmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005028827, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, in Bern, CHE-106.177.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363217).
Statutenänderung:
13.11.2020.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Verwaltungen aller Art sowie Durchführung von Treuhandgeschäften sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Benedikt, von Trub, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hofmann, Daniel, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004843108, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baumann Immobilien- und Bau AG, in Bern, CHE-107.917.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, S.0, Publ. 7180372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttiker, Jürg, von Neuendorf, in Ittigen, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Daniel, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Benedikt, von Trub, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Bruno, von Uetendorf, in Sigriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Baumann, Eveline, von Uetendorf, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Pascal, von Uetendorf, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, in B e r n, Übernahme von Verwaltungen aller Art sowie Durchführung von Treuhandgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.1995, S. 2744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Bruno, von Uetendorf, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttiker, Jürg, von Neuendorf, in Schalunen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Benedikt, von Trub, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofmann, Daniel, von Rüeggisberg, in Ostermundigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Thomas, von Uetendorf, in Sigriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.