Informazioni su Daniel Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Hofmann
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4577846, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hofmann Bauberatung GmbH, in Erlenbach ZH, CH-020.4.038.232-9, Holzwiesstrasse 35, 8703 Erlenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung in allen Baufragen, Planung, Projektierung, Durchführung, Betreuung und Finanzierung von Überbauungen, Bauten und Umbauten auf eigenen fremden Grundstücken, Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 17.6.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Daniel, von Weggis, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4121340, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HBA AG, in Ehrendingen, CH-400.3.015.984-4, Uebernahme von kaufmännischen Dienstleistungen auf dem Gebiete der Baubranche usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 2, Publ. 3195956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Daniel, von Weggis, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianesi, Claudio, von Erlenbach ZH und Dielsdorf, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4115086, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gianesi + Hofmann AG, in Zumikon, CH-020.3.910.396-4, Dienstleistungen auf dem Gebiete der Baubranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2007, S. 25, Publ. 3781486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Daniel, von Weggis, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gianesi, Claudio, von Erlenbach ZH und Dielsdorf, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].