Informazioni su Jens Hoffmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jens Hoffmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2135019, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
J.P. Morgan Securities plc, London, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-107.477.763, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6808230).
mit Hauptsitz in:
London (GB).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sabo, Alexander Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Martin Albert, von Bachs, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Bardonnex, Direktor der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossart, Niklaus, von Luzern, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1797979, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Timor AG, in Bern, CHE-100.819.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1450863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Senftenberg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Patrik, von Oberdorf BL, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1450863, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GTDC SA, in Bern, CHE-100.819.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, Publ. 6300370).
Statutenänderung:
03.03.2014.
Firma neu:
Timor AG.
Zweck neu:
Erwerb, Besitz und Verwaltung von Immobilien und Grundbesitz, Gesellschaften, Anlagevermögen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 03.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquin, Olivier, von Diesse, in Magglingen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Patrik, von Oberdorf BL, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hoffmann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Senftenberg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.