Informazioni su Heinz Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004526296, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
sécurité+santé gmbh, in Deitingen, CHE-112.128.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508693). Mit Erklärung vom 05.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Heinz, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thomas Beer Treuhand GmbH (CHE-108.637.489), in Bolken, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sécurité+santé holding gmbh (CHE-444.237.319), in Erlinsbach (AG), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schori, Pascal, von Grossaffoltern, in Erlinsbach (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004508693, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
sécurité+santé gmbh, in Deitingen, CHE-112.128.110, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Richard, von Solothurn, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schoch, Heinz, von Fischingen, in Kehrsatz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Heinz, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schori, Pascal, von Grossaffoltern, in Erlinsbach (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4316961, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lagerhaus Langenthal AG, in Langenthal, CHE-102.602.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchli, Dr. Heinz, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetterli, Martin, von Solothurn, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Heinz, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Beat, von Langenthal, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchmann, Patrik, von Bad Ragaz, in Dallenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Daniel, von Niederbipp, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Jochen, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.