Informazioni su Cyril Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Cyril Hofer
Ultimi comunicati FUSC: Cyril Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004477632, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
tschéinsch GmbH, bisher in Wädenswil, CHE-178.684.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018Publ. 1004459100).
Gründungsstatuten:
15.11.2012.
Statutenänderung:
28.09.2018.
Firma neu:
KURTS GmbH.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Haldenstrasse 13, 8640 Rapperswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion, den Verkauf und die Förderung von Ideen, Produkten und Projekten. Die Gesellschaft fördert, unterstützt und vernetzt Personen, Firmen und Organisationen und erbringt Beratungsdienstleistungen und Begleitung von Projekten, insbesondere im Bereich Innovation und Förderung des Handels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann für sich und für Dritte Immaterialgüterrechte halten und Lizenzen daran erteilen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 33'300.00 [bisher: CHF 20'000.00]. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ruetz, Martin, von Wädenswil, in Kappel am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004459100, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tschéinsch GmbH, in Wädenswil, CHE-178.684.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Porro-Waldvogel, Thomas, von Wädenswil und Unteriberg, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6944282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GODY - einfach gut GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.048.726-8, Einsiedlerstrasse 30, 8820 Wädenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Verkauf und die Förderung von guten, ökologisch vertretbaren und fairen Produkten und Ideen. GODY versteht sich als Förderprogamm und Bewegung für alles Gute. Die Gesellschaft fördert und vernetzt Personen, Firmen und Organisationen, die mit ihren Ideen und Absichten für eine nachhaltige Entwicklung einstehen. Sie achtet in ihrem Tun und Wirken auf ganzheitliche, möglichst regionale Wertschöpfungsketten in geschlossenen Kreisläufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann für sich und für Dritte Immaterialgüterrechte halten und Lizenzen daran erteilen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Porro-Waldvogel, Thomas, von Wädenswil und Unteriberg, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofer, Cyril, von Schüpfen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.