Informazioni su Daniel Hörler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Hörler
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hörler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650527, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Golf Club Ybrig, in Unteriberg, CHE-105.236.237, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donabauer, Michael, von St. Moritz, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Daniel, von Rapperswil-Jona und Appenzell, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Färber, Christian, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inauen, Bruno, von Appenzell, in Schübelbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5052140, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Drogerie Hörler GmbH, in Rapperswil-Jona, CH-320.4.043.378-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2007, S. 8, Publ. 4065234). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Daniel, von Appenzell, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4065234, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Drogerie Hörler GmbH, bisher in Rapperswil SG, CH-320.4.043.378-9, Führung einer Drogerie usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 15.10.1997, S. 7520).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Daniel, von Appenzell, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Rapperswil SG];
Hörler-Sauser, Susanne, von Appenzell, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Rapperswil SG].