Informazioni su Detlef Höner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Detlef Höner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005825494, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sky Composites AG, in Zürich, CHE-223.712.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005808962).
Statutenänderung:
22.08.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höner, Detlef, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005650322, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sky Composites AG, in Zürich, CHE-223.712.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005058896).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chien, Chun-Chu, Debbie Chien, taiwanische Staatsangehörige, in Taipei (TW), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höner, Detlef, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005396102, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für die Inter-Community School, in Zürich, CHE-102.637.025, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Söderberg, Rickard Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khan, Muhammad Jahangir, von Egg, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michels, Nancy, amerikanische Staatsangehörige, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellauer, Dr. Thomas, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Höner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dargan, Michael John, britischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonger, Valentijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garcia Miranda, Cristian, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.