Informazioni su Ali Hodzic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ali Hodzic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005726386, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Riforte GmbH, bisher in Zürich, CHE-403.913.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005383024).
Statutenänderung:
07.04.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Vadianstrasse 54, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodzic, Ali, von Arbon, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs ZH].
Numero di pubblicazione: HR02-1005383024, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Riforte GmbH, in Zürich, CHE-403.913.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lulaj, Taulant, von Olten, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodzic, Ali, von Arbon, in Buchs (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004908957, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Riforte GmbH, in Zürich, CHE-403.913.436, Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2020.
Zweck:
Coaching von (Lehr-)Stellensuchenden, Unterstützung im Bewerbungsprozess, Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen persönliche und berufliche Entwicklung sowie Durchführung von Eignungsabklärungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lulaj, Taulant, von Olten, in Buchs (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hodzic, Ali, von Arbon, in Buchs (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.