Informazioni su Roland Hodel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Hodel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4741346, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Miné Meyer Elektro AG, in Luzern, CH-100.3.008.508-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 10, Publ. 4639868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Stefan, von Luzern, in Emmen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Numero di pubblicazione: 3722438, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Miné Meyer elektrotechnische Unternehmungen AG, in Luzern, CH-100.3.008.508-3, Betrieb einer elektrotechnischen Unternehmung, insbesondere Planung, Verkauf, Vermietung, Installation, Unterhalt und Ersatz von Anlagen und Installationen im Bereich der Energieerzeugung,... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 11, Publ. 3269062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Daniel, von Lüterswil-Gächliwil, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Andreas, von Pratteln, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Beat, von Sennwald, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 3608818, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Elektro QS GmbH, in Kriens, CH-100.4.026.157-7, Durchführung von Installationskontrollen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 8, Publ. 2412074).
Statutenänderung:
3.10.2006.
Zweck neu:
Durchführung von Installationskontrollen;
Prüfung für die Ausstellung von Sicherheitsnachweisen;
allgemeine Energieberatung;
Tätigkeiten im Gebäudeunterhalt;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Lizenzen aller Art und Grundeigentum. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Yvonne, von Neuenegg, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maréchaux, Ernst, von Le Flon und Luzern, in Stansstad, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Porsel, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Häfliger, Peter, von Triengen, in Menznau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.