Informazioni su Franz Hodel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Franz Hodel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franz Hodel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005769528, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HWP Immobilien AG, in Arbon, CHE-103.621.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170721). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Franz, von Egolzwil, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Jens, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Markus, von Egolzwil, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petralli, Reto, von Capriasca, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1507895, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohnbaugenossenschaft Sonnenrain Arbon, in Arbon, CHE-103.621.682, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, Publ. 6265684).
Statutenänderung:
13.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.05.2014 und Bilanz per 01.01.2014 mit Aktiven von CHF 4'211'369.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'426'212.82 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 104 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
HWP Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, die Vermietung, die Verwaltung und den Handel mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen sowie Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 104'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'000.00.
Aktien neu:
104 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Urs, von Jens, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Franz, von Egolzwil, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Näf, Alfred, von Arbon, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petralli, Reto, von Capriasca, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Corticiasca];
CR Control- und Revisionsgesellschaft AG (CHE-102.063.087), in Rorschach, Revisionsstelle [bisher: CR Control- und Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.034.786-4)].
Numero di pubblicazione: 5075900, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektro Hodel AG, in Arbon, CH-440.3.006.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.1999, S. 166).
Statutenänderung:
3.06.2009.
Zweck neu:
Planung, Installation sowie Erbringen von Reparatur- und Serviceleistungen von und an: Elektroinstallationen (Stark- und Schwachstrominstallationen), Telefoninstallationen, EDV- und Netzwerkinstallationen, Sicherheitsanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten und Zubehörteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Gesellschaften und Unternehmen mit gleichem oder ähnlichen Unternehmensgegenstand im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamo Revisions- und Beratungs AG, in Steinach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Pius, von Egolzwil, in Berg SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Franz, von Egolzwil, in Arbon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Markus, von Egolzwil, in Arbon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hodel, Litta, von Egolzwil, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
awit wirtschaftsprüfer AG, in Arbon (CH-320.3.043.524-6), Revisionsstelle.