Informazioni su Beata Hochstrasser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beata Hochstrasser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086614, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Public Eye, Association fondée sur la Déclaration de Berne, à Bern, CHE-107.834.596, association (No. FOSC 114 du 14.06.2024, Publ. 1006056988).
Inscription ou modification de personne(s):
Hochstrasser, Beata, de Rüschlikon, à Zürich, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: HR02-1005804011, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Chornlade, in Zürich, CHE-100.743.490, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764621). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Juan-Manuel, von Hochdorf, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Claudia, von Hendschiken, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Nora, von Basel, in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Rolf, von Uttwil, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochstrasser, Beata, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005577824, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals, in Zürich, CHE-101.120.469, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loppacher, Urs, von Trogen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönenberger, Patrick, von Kirchberg (SG), in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aström, Maria, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollinger, Katrin, von Wiesendangen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damann, Lukas, von Homburg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Purtschert, Kira, von Pfaffnau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Renato, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstrasser, Beata, von Rüschlikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2;
Geiger, René, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.