Informazioni su Lorenz Hobi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Hobi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1362809, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heli Tamina GmbH, in Pfäfers, CHE-405.236.894, Duonigstrasse 26, 7317 Valens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2014.
Zweck:
Ausführung von Aerial Work und Personentransport mit dem Helikopter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im Inland und im Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Patente, Lizenzen und andere immaterielle Güter erwerben, verwerten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Niederer, Remo, von Tamins, in Flims Dorf (Flims), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hobi, Lorenz, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hobi, Verena, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5896794, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hobi Forst GmbH, in Pfäfers, CH-320.4.055.319-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 24, Publ. 5107732).
Statutenänderung:
27.10.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Lorenz, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Niklaus, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2265592, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hobi Forst GmbH, in Pfäfers, c/o Niklaus Hobi, Valenserstrasse 3, 7317 Valens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.05.2004.
Zweck:
Erbringung von Forst- und Tiefbauarbeiten aller Art, Handel mit Holz, Holz- und Forstprodukten sowie mit Geräten und Werkzeugen der Holzbearbeitung aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sich an andern Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hobi, Niklaus, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hobi, Lorenz, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.