Informazioni su Esther Hobi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther Hobi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005557430, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein für kath. Erziehungs- und Schulungsarbeit, Institut Frauen von Schönstatt Luzern, in Luzern, CHE-108.029.433, Verein (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Verena, von Röthenbach im Emmental, in Adligenswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Esther, von Mels, in Bad Ragaz, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Allendorf, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Flörsheim am Main (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Högger, Klara, von Gossau (SG), in Tuggen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004549684, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein für kath. Erziehungs- und Schulungsarbeit, Institut Frauen von Schönstatt Luzern, in Luzern, CHE-108.029.433, Verein (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6750786).
Domizil neu:
Abendweg 29, 6006 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Esther, von Mels, in Bad Ragaz, Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: 6750786, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein für kath. Erziehungs- und Schulungsarbeit, Institut Frauen von Schönstatt Luzern, in Luzern, CH-100.6.005.705-0, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2006, S. 12, Publ. 3471392).
Statutenänderung:
21.04.2012.
Domizil neu:
c/o Verena Gehrig, Schädrütihalde 9, 6006 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ley, Irma, von Oberwil BL, in Kappel SO, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühwiler, Ida, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Verena, von Röthenbach im Emmental, in Adligenswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Hobi, Esther, von Mels, in Luzern, Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Högger, Klara, von Gossau SG, in Tuggen, Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.