Informazioni su Daniel Hirter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hirter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 857112, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Richner AG Aarau, in Aarau, Fabrikation von und Handel mit Baumaterialien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2002, S. 2). [Die in Gutenburg, Badstrasse 4, Gretzenbach, im Grund 28 und Frick, Unterer Rainweg 37 eingetragenen Betriebstätten sind aufgehoben]. [gestrichen: Weitere Betriebsstätte in 4932 Gutenburg, Badstrasse 4]. [gestrichen: Weitere Betriebsstätte in 5014 Gretzenbach, im Grund 28]. [gestrichen: Weitere Betriebsstätte in 5070 Frick, Unterer Rainweg 37].
Weitere Betriebsstätte:
1752 Villars-sur-Glâne, Rte du Petit-Moncor 11.
Weitere Betriebsstätte:
1541 Sévaz, La Guérite.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Eduard, von Gränichen, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Hans, von Dürrenäsch, in Dürrenäsch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Kurt, von Albligen, in Worben, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hulliger, Roger, von Heimiswil, in Niederwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maier, Roger, von Brunnadern, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hirter, Daniel, von Mühlethurnen, in Pierrafortscha, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Courtepin];
Huber, Willy, von Schönenwerd, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Erlinsbach];
Wittwer, Heinz, von Walterswil SO, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rickenbach SO].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Richner AG Aarau, in Aarau, Fabrikation von und Handel mit Baumaterialien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2002, S. 2, Publ. 491552).
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die 'A. Michel S.A. Fribourg', in Villars-sur-Glâne. Aktiven von CHF 18'766'119.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 17'995'309.42 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2002 und Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bapst, Gilbert, von La Roche, in Autafond, mit Kollektivprokura zu zweien;
Clément, Jean, von Ependes FR, in Düdingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hirter, Daniel, von Mühlethurnen, in Courtepin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuenlin, Philippe, von Marly, in Pierrafortscha, mit Kollektivprokura zu zweien.