Informazioni su Kurt Hirsiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Kurt Hirsiger
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Hirsiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006048648, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Terag Thermo-Energie AG, in Rothrist, CHE-107.934.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652728).
Firma neu:
Terag Thermo-Energie AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.05.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsiger, Brigitte, von Trub, in Rothrist, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirsiger, Kurt, von Pfaffnau, in Rothrist, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Numero di pubblicazione: 3023447, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Terag Thermo-Energie AG, in Rothrist, CHE-107.934.714, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2179219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Silvia, von Trub, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsiger, Kurt, von Pfaffnau, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2683255, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
H-mcs GmbH, in Rothrist, CHE-422.852.479, Schulweg 21, 4852 Rothrist, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2016.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Outsourcing, Coaching, Projektmanagement, Finanzberatung, Steuerberatung, Treuhand, Managementsupport, Mediation, Prozessoptimierung und Nachfolgelösungen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 05.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hirsiger, Kurt, von Pfaffnau, in Rothrist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.