Informazioni su Johann Hirschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Hirschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005777536, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hirschi AG Gümmenen, in Mühleberg, CHE-107.207.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226987).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hirschi Holding AG (neu:
immotheg ag), in Mühleberg (CHE-417.128.685), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Johann, von Schangnau, in Gümmenen (Mühleberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005777464, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Holzbau Rüedi AG, in Mühleberg, CHE-209.957.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Johann, von Schangnau, in Gümmenen (Mühleberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Erich, von Schangnau, in Biberen (Ferenbalm), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005226987, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Holzbau Rüedi AG, in Mühleberg, CHE-107.207.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S.3, Publ. 5755944).
Statutenänderung:
14.06.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.06.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 2'315'492.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'054'738.71 auf die Holzbau Rüedi AG, in Mühleberg (CHE-209.957.833).
Gegenleistung:
1'200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Hirschi AG Gümmenen.
Domizil neu:
Alte Bernstrasse 20, 3205 Gümmenen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken sowie die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus Treuhand AG Biel (CH-073.3.005.886-6), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Johann, von Schangnau, in Gümmenen (Mühleberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hirschi, Erich, von Schangnau, in Biberen (Ferenbalm), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hirschi, Thomas, von Schangnau, in Gurbrü, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied, mit Einzelunterschrift].