Informazioni su Ferdinand Hiltbrunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ferdinand Hiltbrunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005419891, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gasthof Bären Sumiswald AG, in Sumiswald, CHE-102.490.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HRT Revisions AG (CHE-498.895.937), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Stefan, von Wyssachen, in Sumiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrunner, Karin, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrunner-Höfler, Susanna, von Wyssachen, in Zäziwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrunner, Ferdinand, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gastroconsult AG (CHE-284.424.401), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2012250, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gasthof Bären Sumiswald AG, in Sumiswald, Betrieb und Organisation von Hotel-, Restaurant- und Gastwirtschaftsbetrieben, Uebernahme und Führung von Betrieben der Touristik im weitesten Sinne, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2002, S. 3, Publ. 613034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Ferdinand, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zäziwil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hiltbrunner, Stefan, von Wyssachen, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gasthof Bären Sumiswald AG, in Sumiswald, Marktgasse1, 3454 Sumiswald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statuten:
24.06.1997.
Zweck:
Betrieb und Organisation von Hotel-, Restaurant- und Gastwirtschaftsbetrieben, Übernahme und Führung von Betrieben der Touristik im weitesten Sinne;
insbesondere Übernahme des Landgasthofs Bären in Sumiswald. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
Fr.400000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.400000.
Aktien:
400 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.06.1997 und Bilanz per 01.01.1997: Aktiven von Fr.2749048.20 und Passiven von Fr.1573420.95 der Einzelfirma "Ferdinand Hiltbrunner, Landgasthof Bären", in Sumiswald, zum Preis von Fr.1175627.25, wofür 400 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und dem Sacheinleger Fr.775627.25 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Namenaktionäre:
SHAB oder schriftlich. Eingetragene Personen. Hiltbrunner, Ferdinand, von Wyssachen, in Zäziwil, VR-Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hiltbrunner-Höfler, Susanna, von Wyssachen, in Zäziwil, VR-Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Karin, von Wyssachen, in Eriswil, VR-Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Stefan, von Wyssachen, in Sumiswald, VR-Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hospes AG Revisionsgesellschaft für das Hotel- & Gastgewerbe, in Bern, Revisionsstelle.