Informazioni su Michel Hilpertshauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michel Hilpertshauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3369113, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Forum AG, bisher in Ittigen, CHE-107.816.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1520533).
Statutenänderung:
16.12.2016.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Wirtschafts-Treuhand AG, Arnold Böcklin-Str. 25, 4051 Basel. Mit Erklärung vom 04.01.2017 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision erneut bestätigt. [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubler, Gregor Rufus Durs, von Bätterkinden, in Dubai (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hilpertshauser, Michel, von Wattwil, in Le Landeron, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carré de Malberg, Alexandre Louis Charles Marle, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chresteil Pamm, Catherine Antoinette Marcelle, von Genève, in Genève, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1520533, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Forum AG, in Wald BE, CHE-107.816.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1308397).
Statutenänderung:
24.04.2014.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o A1 Hotel- und Restaurant Grauholz AG, Wolfackerweg 15, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Import und Export. Handel mit elektronischen Gütern. Handel mit Tabakwaren und flüssigen Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger-Weissgerber, Annelise, von Urnäsch, in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubler, Gregor Rufus Durs, von Bätterkinden, in Dubai (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hilpertshauser, Michel, von Wattwil, in Le Landeron, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4170416, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PME Solutions Sàrl, précédem. à Le Landeron, CH-645.4.098.121-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 58 du 23.03.2005, p. 8).
Modification des statuts:
27.09.2007.
Nouveau siège:
Prêles.
Nouvelle adresse:
Sous Banbois 21, 2515 Prêles.
But:
offrir des services d'ordre administratif et financier sous forme principalement d'outsourcing ou de mandat. La société peut acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, acheter et vendre des immeubles, assumer des participations en Suisse et à l'étranger.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes et signatures radiées:
Hilpertshauser, Michel, de Wattwil, à Le Landeron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Hilpertshauser, Maruska, de Wattwil, à Le Landeron, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Giauque, Sidonie, de Ligornetto et Prêles, à Prêles, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--;
Giauque, Claude-Alain, de Prêles, à Prêles, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.