Informazioni su Michael Walter Hildebrandt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Walter Hildebrandt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005101273, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Matériaux PLUS SA, à Martigny, CHE-493.742.568, société anonyme (No. FOSC 74 du 17.04.2020, Publ. 1004873056).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hildebrandt, Michael, de Rapperswil BE, à Pully, président, avec signature collective à deux;
Marti Nydegger, Colette Marie-Paule, de Rapperswil BE, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Proz, Marc André, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, directeur, avec signature collective à deux];
Jaquet-Proz, Laurence, de Sion, à Belfaux, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Proz, Sylviane, de Conthey, à Bourg-en-Lavaux, administratrice, directrice, avec signature collective à deux [précédemment: directrice, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 1555493, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Marti Matériaux SA, à Martigny, CHE-102.467.639, société anonyme (No. FOSC 19 du 29.01.2014, Publ. 1313245). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société 'Marti Proz SA', à Martigny (CHE-493.742.568). La société est radiée par suite de fusion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marti Nydegger, Colette, de Wahlern, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hildebrandt, Michael Walter, de Rapperswil BE, à Pully, président, avec signature collective à deux [précédemment: Hildebrandt, Michael, citoyen allemand].
Numero di pubblicazione: 1555473, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Marti Proz SA, à Martigny, CHE-493.742.568, R. des Vorziers 10, 1920 Martigny, société anonyme (nouvelle inscription).
Fusion:
la société est issue de la fusion par combinaison des sociétés 'Marti Matériaux SA' à Martigny (CHE-102.467.639) et 'Proz filiale SA', à Sion (CHE-413.372.039) selon contrat de fusion du 19.05.2014. La société a repris de 'Marti Matériaux SA', selon bilan au 31.12.2013, des actifs de CHF 11'535'637.12 et des passifs envers les tiers de CHF 9'664'450.15 et de 'Proz filiale SA', selon bilan au 31.12.2013, des actifs de CHF 2'282'362.42 et des passifs envers les tiers de CHF 1'551'779.00, contre attribution aux actionnaires des sociétés transférantes de 1'000 actions de CHF 1'000.00.
Date des statuts:
07.06.2014.
But:
exploiter un patrimoine immobilier et prendre des participations dans des sociétés commerciales et industrielles (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 1'000'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 1'000'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Bons de jouissance:
5 bons de jouissance donnant droit à un dividende extraordinaire sur un produit extraordinaire éventuel.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée à l'adresse de chacun des actionnaires figurant sur le registre des actions.
Personne(s) inscrite(s):
Hildebrandt, Michael, de Rapperswil BE, à Pully, président, avec signature collective à deux;
Proz, Jean-Claude Louis, de Vétroz, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux;
Marti Nydegger, Colette Marie-Paule, de Rapperswil BE, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux;
Proz, Marc André, de Sion, à Sion, administrateur et directeur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.