Informazioni su Markus Hilber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Hilber
Ultimi comunicati FUSC: Markus Hilber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005950705, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Desserthüsli.ch Züger, in Rüti (ZH), CHE-114.343.665, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, S.0, Publ. 3286917).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilber, Markus, von Degersheim, in Oberuzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005313516, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bühler Dienstleistungen GmbH, in Oberuzwil, CHE-198.474.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, S.0, Publ. 4246551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Thomas, von Graben, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilber, Markus, von Degersheim, in Niederglatt SG (Oberuzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 2792621, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bühler Forstmaschinen Service GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-198.474.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6372516).
Statutenänderung:
08.04.2016.
Firma neu:
Bühler Dienstleistungen GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung, den Service und den Unterhalt von jeglichen Garten- und Umgebungsarbeiten, Räumungen, Reinigungen und Dienstleistungen aller Art im Facility Management sowie den Handel mit aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Thomas, von Graben, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hilber, Markus, von Degersheim, in Niederglatt SG (Oberuzwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.