Informazioni su Miriam Eleanor Higgins
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Miriam Eleanor Higgins
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005519250, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
A&S Advisory GmbH, in Zürich, CHE-433.165.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689171).
Statutenänderung:
14.06.2022.
Firma neu:
MIH Consulting GmbH.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Toggwilerstrasse 15, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Betreuung, Beratung und Umsetzung von HR- und Veränderungsprozessen in Organisationen, um deren strategischen Ziele und nachhaltigen Wachstum zu erreichen. Die Dienstleistungstätigkeit umfasst die Bandbreite von 3 kritischen Säulen eines Unternehmens: Strategie, Kultur und Talent. Angeboten wird u.a. globale als auch lokale Personalrekrutierung, Ausarbeitung von People & Culture Programmen, Organisationsentwicklung, interims HR-Führung, Strategieentwicklung, Teamentwicklung und Organisations-Design für M&As, IPOs, Restrukturierungen. Weiter bietet die Firma Dienstleistungen im Coaching, Assessment, Ausbildung und Training an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aurino, Donatella, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stöpfgeshoff, Dr. Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Higgins, Miriam Eleanor, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005014445, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sammelstiftung Vita Select der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-109.770.228, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Higgins, Miriam, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1500777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Higgins, Miriam, irische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Aviva Faye, von Grüsch, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.