Informazioni su Urs Heusser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Heusser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Heusser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005506607, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Brocki Grischun, in Chur, CHE-111.659.913, Verein (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459701).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 21.06.2022 Aktiven von CHF 2'057'275.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'298'824.00 auf die Stiftung Feschtland (CHE-430.872.679), in Chur.
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Brocki Grischun in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornerod, Jean-Claude, von Avenches, in Landquart, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saner, Daniel, von Basel, in Thusis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfli, Martin, von Schaffhausen, in Landquart, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boss, Benjamin Stephan, von Langnau im Emmental, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heusser, Urs, von Bäretswil, in Malans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirsbrunner-Marquart, Dr. Alain-Gérard, von Sumiswald, in Scharans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenal, Marina, von Valsot, in Untervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reisinger, Martin, von Thal, in Bever, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ciardo, Adrian, von Trun, in Chur, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005506603, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Feschtland, in Chur, CHE-430.872.679, Rossbodenstrasse 43, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.06.2022.
Zweck:
Die Stiftung Feschtland betrachtet und begleitet Menschen ganzheitlich und bietet ihnen mit ihren Angeboten eine Struktur, damit sie einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen können. Mit dieser Struktur trägt die Stiftung dazu bei, dass jeder Mensch seinen Platz in unserer Gesellschaft würdevoll finden kann. Die Stiftung Feschtland arbeitet gemeinnützig, selbsttragend und verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck. Der Ergebnisüberschuss wird in die Stiftung Feschtland reinvestiert sowie anderen Organisationen und Projekten zur Lösung und Bewältigung sozialer Probleme in der Gesellschaft im In- und Ausland zugeführt.
Eingetragene Personen:
Schäfli, Martin, von Schaffhausen, in Landquart, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Urs, von Bäretswil, in Malans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Benjamin Stephan, von Langnau im Emmental, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gricon Treuhand + Immobilien AG (CHE-481.514.115), in Zizers, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3573221, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Brocki Grischun (Verein), in Chur, CHE-111.659.913, Verein (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6831860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Samuel, von Kölliken, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Jeanneret, Ursula genannt Uschi, von Le Locle, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiruchelvam, Tharsika, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied + Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Heusser, Urs, von Bäretswil, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.