Informazioni su Albert Hess-Wittwer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Albert Hess-Wittwer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005678640, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Drei Tannen, in Wald (ZH), CHE-108.776.398, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädle, Stefan, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess-Wittwer, Albert, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Karin, von Raperswilen, in Wald (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zobl, Christoph, von Rüschlikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turan, Hicran, von Wald (ZH), in Wald (ZH), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5001096, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milchgenossenschaft Hittenberg-Krinnen, in Wald ZH, CH-020.5.901.114-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.1990, S. 2490).
Statutenänderung:
01.04.2009.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Hittenberg-Krinnen in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die persönliche Haftung der Genossenschafter ist aufgehoben.] [bisher: Haftung: Mit Haftbarkeit.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, per Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.04.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Engelbert, von Goldingen, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Heinz, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess-Wittwer, Albert, von Wald ZH, in Wald ZH, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kindlimann-Schläpfer, Johann Jakob, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3622366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Drei Tannen, in Wald ZH, CH-020.7.000.848-2, Erfüllt für die Gemeinde Wald den gesetzlichen Versorgungsauftrag im Kranken- und Pflegeheimbereich, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 27, Publ. 3159308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Peter, von Eschlikon, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei-Baumann, Ruth, von Wald ZH, in Fischenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess-Wittwer, Albert, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heusser, Irma, von Hombrechtikon, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Käthi, von Wald ZH und Sent, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.